Informazioni su Zoran Spehar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zoran Spehar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3214911, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kistler & Spehar GmbH, in Zürich, CHE-115.638.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 23, Publ. 5617856).
Statutenänderung:
11.11.2016.
Firma neu:
Kistler Architektur und Design GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung und der Durchführung von Architekturprojekten sowie Industriedesign. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spehar, Zoran, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Felix, von Brugg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5617856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kistler & Spehar GmbH, in Zürich, CH-020.4.042.470-9, Schöneggstrasse 5, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2010, 28.04.2010.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung und der Durchführung von Architekturprojekten sowie Industriedesign. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, fusionieren oder Firmen übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief. Gemäss Erklärung vom 26.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kistler, Felix, von Brugg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spehar, Zoran, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4910158, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
porro & spehar, grafik, design, architektur, in Zürich, CH-020.2.006.128-0, Schöneggstrasse 5, 8004 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
23.02.2009.
Zweck:
Konzeption, Planung und Realisation von Projekten in den Bereichen Grafik, Design und Architektur.
Eingetragene Personen:
Porro, Francesca, von Chiasso, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spehar, Zoran, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.