Informazioni su Markus Sonderegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Sonderegger
Ultimi comunicati FUSC: Markus Sonderegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1429661, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vosag Handels AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-108.454.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S. 28, Publ. 4753836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Emil, von Wald AR, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Susanne, von Wald AR, in Wangen-Brüttisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Sonderegger, Markus, von Wald AR, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1429663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vosag Immobilien AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-100.696.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 32, Publ. 4744530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Emil, von Wald AR, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Susanna, von Wald AR, in Wangen-Brüttisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sonderegger, Markus, von Wald AR, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6933676, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sonderegger Informatik GmbH, in Gachnang, CH-440.4.017.907-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 24, Publ. 4801904).
Firma neu:
Sonderegger Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Markus, von Wald AR, in Kefikon TG (Gachnang), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Sonderegger, Susanna, von Wald AR, in Kefikon TG (Gachnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].