Informazioni su Christian Emil Sonderegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Emil Sonderegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004667424, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Protect 24 GmbH, in Ebikon, CHE-203.065.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307203).
Statutenänderung:
10.01.2017. [Berichtigung des mit TR-Nr. 621 vom 23.01.2017 eingetragenen Statutendatums.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trasente, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christian, von Luzern, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004588528, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Unterwaldner Versicherungen GmbH, in Stansstad, CHE-167.907.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Roger, von Luzern, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christian Emil, von Luzern, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4398419, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
V.O.D GmbH, bisher in Kriens, CHE-167.907.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1189763).
Statutenänderung:
23.07.2018.
Firma neu:
Unterwaldner Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Feld 5, 6362 Stansstad. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Vinkulierung aufgehoben;
gestrichten: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Martin, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christian Emil, von Luzern, in Beckenried, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schäppi, Roger, von Luzern, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.