Informazioni su Paul Sommer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Sommer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Sommer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3532355, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Huttwil und Umgebung, in Huttwil, CHE-102.273.271, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 05.04.1978).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Huttwil und Umgebung in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Walter Gerber, Krummackerweg 3, 4950 Huttwil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.03.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Ulrich, von Wyssachen, in Schwarzenbach (Gemeinde Huttwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Fritz, von Eriswil, in Eriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Walter, von Vechigen, in Huttwil, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Ulrich, von Wynigen, in Schwarzenbach (Gemeinde Huttwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Martin, von Trub, in Huttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Walter, von Schangnau, in Huttwil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Hans, von Trub, in Dürrenroth, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Hans, von Trub, in Schwarzenbach (Huttwil), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Paul, von Dürrenroth, in Dürrenroth, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Rohrbachgraben, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1518335, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpgenossenschaft Lushütten, in Dürrenroth, CHE-102.461.424, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 3, Publ. 5006478).
Statutenänderung:
21.03.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Hans, von Dürrenroth, in Dürrenroth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Wisler, Andreas, von Sumiswald, in Dürrenroth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Wüthrich, Bruno, von Trub, in Schmidigen-Mühleweg (Gemeinde Walterswil BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Hans, von Kirchberg BE, in Ursenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Hans Peter, von Walterswil BE, in Oschwand (Ochlenberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Thomas, von Lauperswil, in Häusernmoos im Emmental (Affoltern im Emmental), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Affoltern im Emmental, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Flückiger, Samuel, von Wynigen, in Ursenbach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sommer, Paul, von Dürrenroth, in Dürrenroth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.