Informazioni su Martin Solms
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Solms
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798720, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vereinigung Heilpädagogisches Institut St. Michael, in Bäretswil, CHE-116.382.564, Verein (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453839).
Statutenänderung:
23.06.2023.
Name neu:
Vereinigung St. Michael.
Zweck neu:
Die Vereinigung St. Michael bezweckt den Betrieb und die Entwicklung eines Sonderschulheimes für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an Sonderschulung und/oder Heimpflege und sozialpädagogischer Angebote für Menschen mit besonderem Bildungs- und Begleitungsbedarf. Grundlage bildet die Anthroposophie Rudolf Steiners. Die Vereinigung ist politisch neutral und konfessionell unabhängig. Sie verfolgt keine Gewinnabsichten.
Mittel neu:
Mittel: Beiträge und Taxen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Leistungsabgeltungen von Drittfinanzierern, Spenden und Zuwendungen, Mitgliederbeiträge, Betriebs- und allfälligen Kapitalerträgen. [bisher: Mittel: Versorgertaxen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, öffentliche Subventionen, Spenden, Zuwendungen, Mitgliederbeiträge und allfällige Betriebs- und Kapitalerträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solms, Martin, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Marie-Christine, von Inkwil, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reize, Nicole, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Vorstandes, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004869845, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vereinigung Heilpädagogisches Institut St. Michael, in Bäretswil, CHE-116.382.564, Verein (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storto, Friedwart, von Bäretswil, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solms, Martin, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4088797, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), in Aarau, CHE-108.028.089, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Christoph, von Rümlingen, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solms, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hentsch, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Vechigen, mit Kollektivprokura zu zweien.