Informazioni su Michael Smithuis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Smithuis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005098983, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Deluxe Hotels, in Zürich, CHE-103.711.003, Verein (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacob, Mark, von St. Gallen, in Egg, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Richard, von Melchnau, in St. Moritz, Mitglied des Vorstandes + Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smithuis, Michael, von Lindau, in Villeneuve (VD), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländischer Staatsangehöriger, in Montreux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mächler, Thomas, von Küsnacht (ZH), in Neuchâtel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Giuseppe, von Schübelbach, in Stabio, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherz, Andrea Enrst, von Saanen, in Saanen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanolari, Marco, von Chur, in Chur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Nathalie, von La Baroche, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4360059, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Sempachersee AG, in Nottwil, CHE-113.481.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüschweiler, Susanna, von Salmsach, in Blonay, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kasper, Rolf, von Zetzwil, in Boniswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Pius Ulrich, von Egolzwil, in Egolzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Stephan, von Altishofen und Reiden, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hirzel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Smithuis, Michael, von Lindau, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6124008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Deluxe Hotels, in Zürich, CH-020.6.900.189-1, Verein (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 29, Publ. 4750254).
Statutenänderung:
22.10.2009.
Zweck neu:
Der Verein verfolgt folgenden Zweck: Er vereinigt die führenden Hotels der Fünf-Stern-Kategorie der Schweiz. Die Mitgliederhotels werden durch den mit der eigentlichen Geschäftsführung betrauten Verantwortlichen (Patentinhaber oder aktiver Direktor) vertreten. Der aktive CEO, bzw. der Eigentümer kann an den Generalversammlungen teilnehmen, hat allerdings in keinem Fall ein Stimmrecht. Er fördert die Qualität unter den Mitgliedern;
er pflegt die 'Amicale', die freundschaftlichen Beziehungen unter den Mitgliedern;
er vertritt in Zusammenarbeit mit hotelleriesuisse und weiteren Institutionen die spezifischen Interessen der Luxus-Hotellerie;
er pflegt und fördert die Marke 'Swiss Deluxe Hotels' mit diversen Kommunikationsmassnahmen;
er betreibt eine gemeinsame Internetseite und ein entsprechendes Online-Marketing;
er evaluiert und erarbeitet Kooperationen und Partnerschaften mit Dritten;
er betreibt aktive Public Relations in den Hauptmärkten, erstellt Mediennewsletters, organisiert Medienreisen und Medienevents..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Favre, Eric, von Château-d'Oex, in Chardonne, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brucker, Jan E., von Olten, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Smithuis, Michael, niederländischer Staatsangehöriger, in Montreux, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.