Informazioni su Vijay Pal Singh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vijay Pal Singh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106247, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
1phi618 GmbH, in Zug, CHE-469.886.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2024, Publ. 1005942609).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Vijay Pal, von Basel, in Bottmingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Marquard Ventures AG (CHE-156.227.094), in Zug, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marquard, Adrian, von Zürich, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005942609, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
1phi618 GmbH, in Zug, CHE-469.886.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wichard, Cornelis Frederik Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Vijay Pal, von Basel, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: indischer Staatsangehöriger, in Basel, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005898867, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
3:33 GmbH, bisher in Basel, CHE-404.947.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704221).
Statutenänderung:
10.11.2023.
Sitz neu:
Lupsingen.
Domizil neu:
Gassackerweg 1, 4419 Lupsingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Vijay Pal, indischer Staatsangehöriger, in Lupsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel];
Kurup, Shaju Lal, indischer Staatsangehöriger, in Lupsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel].