Informazioni su lic. rer. pol. Chiara Laura Eva Simoneschi-Cortesi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: lic. rer. pol. Chiara Laura Eva Simoneschi-Cortesi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004699344, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Johanna Spyri-Stiftung, in Zürich, CHE-106.109.021, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ten Doornkaat, Nicolasina, von Zürich, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Dieter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simoneschi-Cortesi, Chiara, von Lugano, in Comano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Praplan Chastonay, Brigitte, von Icogne, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli Wartmann, Regina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carobbio Guscetti, Marina, von Blenio, in Lumino, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetsch, Andrea Franziska, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nunez, Maria Loreto, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3393617, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Azione Posti Liberi, in Lugano, CHE-393.689.324, fondazione (FUSC no. 25 del 06.02.2015, Pubbl. 1976565).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pagani-de Marchi, Maria Pia, da Astano, in Lugano, presidente, con firma individuale;
Molo Könz, Ludovica, da Bellinzona, in Lugano, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Poglia, Edo Giovanni, da Blenio, in Lugano, presidente, con firma individuale;
Becchi, Geraldine Melanie Maura, da Agno, in Lugano, membro, con firma individuale;
Ibraimovic, Tatjana, da Lugano, in Viganello (Lugano), membro, con firma individuale;
Minoggio, Wilma, da Campo (Vallemaggia), in Orselina, membro, con firma individuale;
Simoneschi-Cortesi, Chiara Laura Eva, da Lugano, in Comano, membro, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: 2590399, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, in Luzern, CHE-116.195.714, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1603257).
Urkundenänderung:
24.11.2014.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Dr. Walter genannt Walo, von Degersheim, in Eggersriet, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simoneschi-Cortesi, Chiara, von Lugano, in Comano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Devanthéry, Christelle, von Chalais, in Corcelles-Cormondrèche, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sottas, Eric, von Vernier, in Avusy, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Curau-Aepli, Beat, von Domleschg, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seydoux, Anne, von Vaulruz, in Delémont, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Sonja, von Oberrohrdorf, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.