Informazioni su Roman Sigrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Sigrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4421273, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Pro Ruppigonia, in Solothurn, CHE-110.384.837, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290819).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofner, Christian, von Oberbalm, in Starrkirch-Wil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Roman, von Hägendorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Mathias, von Thalheim AG, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussli, Oliver, von Kaltbrunn, in Oberdorf (SO), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Michael, von Feldbrunnen-St. Niklaus, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Amriswil, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Burg, Markus, von Lommiswil, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6811774, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Berner Singstudenten-Heim, in Bern, CH-035.5.014.768-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 4, Publ. 5743742).
Statutenänderung:
30.06.2012.
Zweck neu:
Die Genossenschaft ist Miteigentümerin an der Liegenschaft Bern-Grundbuchblatt Nr. 17, Kreis I. enthaltend 3.05 Aaren Hausplatz mit Wohnhaus und Wirtschaft zur Krone an der Gerechtigkeitsgasse 66 in Bern, die in Stockwerkeigentum aufgeteilt ist. Sie bezweckt, die ihr gemäss Grundbuchblatt Nr. 17-1 zustehenden Räumlichkeiten als Heim und Begegnungsstätte der Berner Singstudenten in der Form eines öffentlichen Restaurants zu unterhalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Roman, von Hägendorf, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Breitschmid, Alfred, von Wohlen AG, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Righetti, Fabio Giovanni, von Rorschach, in Burgdorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gestach, Alex Anton, von Sursee und Wittenbach, in Safnern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mosimann, Michael, von Rüderswil, in Rüegsbach (Affoltern im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5837758, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Pro Ruppigonia, in Solothurn, CH-260.7.000.098-2, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2008, S. 14, Publ. 4468680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruner, Samuel, von Walliswil bei Niederbipp, in Wangen an der Aare, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Christian, von Oberbalm, in Starrkirch-Wil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Merz, Beat, von Menziken, in Hochdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amoser, Samuel, von Olten, Biberist und Starrkirch-Wil, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kappel SO];
Sigrist, Roman, von Hägendorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Beat, von Büron, in Stansstad, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Arx, Rainer, von Egerkingen und Zuchwil, in Waltenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Späti, Beat, von Bellach und Oberdorf SO, in Bellach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Mathias, von Thalheim AG, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.