Informazioni su Monika Gertrud Sigrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Gertrud Sigrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005089376, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sigom AG, in Cham, CHE-238.659.734, Hofmatt 80, 6332 Hagendorn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2021.
Zweck:
Betrieb einer Treuhand- und Unternehmensberatungsgesellschaft mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Buchführung, Steuerberatung, Geschäftsführungen, Verwaltungen sowie Rechts- und Versicherungsberatungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften und andere Wertanlagen erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sigrist, Olivia Belinda, von Meggen, in Cham, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Monika Gertrud, von Meggen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004860414, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
H Services AG, in Baar, CHE-104.080.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286897).
Statutenänderung:
16.03.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der H Focus AG, in Baar (CHE-113.930.759), gemäss Fusionsvertrag vom 16.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 334'560.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 211'122.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
H Focus AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Monika, von Adligenswil und Meggen, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenegger, Daniel, von Hohenrain, in Hohenrain, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3455773, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
H Services Management AG, in Baar, CHE-104.080.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189723).
Statutenänderung:
28.03.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der H Services AG, in Baar (CHE-415.894.225), gemäss Fusionsvertrag vom 28.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 820'166.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 692'611.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
H Services AG.
Zweck neu:
Beratungs- und Servicedienstleistungen im Gesundheitswesen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Monika, von Adligenswil und Meggen, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle.