Informazioni su Richard Sigg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Sigg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005685919, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BuWei GmbH, in Dörflingen, CHE-498.217.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511406).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.
Domizil neu:
c/o Mäder + Baumgartner Treuhand AG, Schwanenfelsstrasse 10a, 8212 Neuhausen am Rheinfall.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Richard, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Stefan, von Hüttwilen, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kuew (UA), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005511406, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BuWei GmbH, in Dörflingen, CHE-498.217.654, c/o Richard Sigg, Hinterdorf 40, 8239 Dörflingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweck die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, den Handel mit Landmaschinen sowie den Gastronomiebetrieb. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberli, Stefan, von Hüttwilen, in Kiew (UA), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sigg, Richard, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5714686, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Markus Sigg GmbH, in Dörflingen, CH-290.4.013.161-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 13, Publ. 5323520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Richard, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sigg, Philipp, von Dörflingen, in Dörflingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Isabelle, von Dörflingen, in Dörflingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sigg, Markus, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 58'000.00 [bisher: Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].