Informazioni su Laetitia Sierro
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Laetitia Sierro
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4946758, Ufficio del registro di commercio Vallese
Reno 9 Sàrl, à Ardon, CH-626.4.004.144-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 152 du 09.08.2005, p. 14, publ. 2967052).
Modification des statuts:
10.03.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personnes et signatures radiées:
Sierro, Olivier, de Hérémence, à Ardon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 9'000.--;
Sierro, Laetitia, de Hérémence, à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.--;
Zufferey, Georges-Alain, de Chippis et Saint-Luc, à Ardon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Sierro, André, de Hérémence, à Sion, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Ardon, associé et gérant, pour une part sociale de CHF 1'000.--];
Sierro, Arlette, de Hérémence, à Sion, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.--. Selon déclaration des gérants du 10.03.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Reno 9 Sàrl, à A r d o n, étude de projet, réalisation de travaux de construction et de rénovation, commerce de biens et services dans le domaine de la construction, société à responsabilité limitée (FOSC du 20.11.1998, no 226, p. 7946).
Modification des statuts:
16.12.1999.
Personnes et signatures radiées:
Sierro, Camille. de Hérémence, à Sion. associé. sans droit de signature. pour une part sociale de CHF 2000;
Vivani, Paolo, de Grindelwald, à Ardon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1000.-.
Inscription ou modification de personnes:
Sierro, Olivier, de Hérémence, à Ardon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 9000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 8000];
Sierro, Laetitia, de Hérémence, à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 7000]. [Autres modifications statutaires non soumises à publication].