Informazioni su Michael Paul Georg Ziegert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Paul Georg Ziegert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005947143, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Reimer Siegert, in Zürich, CHE-191.761.139, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3735681).
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Im Chrummacher 5, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegert, Reimer, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005939982, Ufficio del registro di commercio Glarona
Belvédère Asset Management AG, in Glarus, CHE-109.106.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, William John, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegert, Michael Paul Georg, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005528086, Ufficio del registro di commercio Zugo
Estella Invest AG, bisher in Opfikon, CHE-472.587.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496700).
Statutenänderung:
29.06.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 18, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegert, Reimer, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Marcel, von Grindelwald, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Roman, von Eschenbach (SG), in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.