Informazioni su Martha Siegenthaler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martha Siegenthaler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005113431, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siegenthaler AG Immobilien, in Villigen, CHE-101.773.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781821).
Statutenänderung:
19.02.2021.
Sitz neu:
Windisch.
Domizil neu:
c/o Kurt Siegenthaler, Steinackerstrasse 1, 5210 Windisch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Kurt, von Trub, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villigen];
Siegenthaler, Martha, von Trub, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villigen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004581623, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siegenthaler AG Fenster, in Villigen, CHE-363.886.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, S.0, Publ. 925459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Martha, von Trub, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Sabine, von Trub, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 925459, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siegenthaler AG Fenster, in Villigen, CHE-363.886.908, Hinterdorfstrasse 5, 5233 Stilli, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2013.
Zweck:
Betrieb einer Fensterfabrik und Schreinerei;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Siegenthaler AG Immobilien, in Villigen (CHE-101.773.878), nämlich den Geschäftsbereich Betrieb, gemäss Vertrag vom 07.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012, wonach die übernommenen Aktiven CHF 505'948.13 und die übernommenen Passiven CHF 168'574.58 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 237'373.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Siegenthaler, Jürg, von Trub, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Siegenthaler, Kurt, von Trub, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Siegenthaler, Martha, von Trub, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roland Gisiger AG (CHE-106.469.502), in Frick, Revisionsstelle.