Informazioni su Christian Siegenthaler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Siegenthaler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Siegenthaler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004755239, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rüegg + Partner AG, in Thun, CHE-103.849.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, S.0, Publ. 6425534).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Peter, von Trub, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Junker, Matthias, von Weiach, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Christian, von Trub, in Oppligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dermon, Bruno, von Ilanz/Glion, in Steffisburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rueun, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kilchenmann, Andreas, von Ersigen, in Kirchdorf BE, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004630556, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sytek AG, in Binningen, CHE-106.535.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516459).
Statutenänderung:
03.04.2019.
Firma neu:
Boess SYTEK AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Monika, von Eptingen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Peter, von Trub, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Matthias, von Weiach, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Christian, von Trub, in Oppligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Heinz, von Eptingen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4289611, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viscum Engineering AG, in Thun, CHE-418.850.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832731).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Peter, von Trub, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Siegenthaler, Christian, von Trub, in Oppligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Matthias, von Weiach, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.