Informazioni su Claude Henri Sieder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Henri Sieder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1685831, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Schmid AG, energy solutions, in Eschlikon, CHE-105.774.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7152010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Albert Paul, von Wängi, in Bazenheid, mit Kollektivprokura zu zweien;
Harder, Paul, von Niederbüren, in Henau (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Cornelia, von Wilderswil, in Eschlikon TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG];
Sieder, Claude Henri, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1400347, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Plica AG, in Frauenfeld, CHE-103.663.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1224005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieder, Claude, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5740032, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
The Gentleman GmbH, in Aadorf, CH-440.4.019.687-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2006, S. 15, Publ. 3688472).
Firma neu:
The Gentleman GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, David, von Walzenhausen, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sieder, Claude, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].