Informazioni su Urs Sidler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Sidler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Sidler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2366467, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sport Service Bannwart AG, bisher in Zug, CHE-107.445.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, Publ. 7018568).
Gründungsstatuten:
20.01.1993.
Statutenänderung:
25.08.2015.
Firma neu:
Sport Service Bannwart AG in Liquidation.
Sitz neu:
Meierskappel.
Domizil neu:
Rain 1, 6344 Meierskappel.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Ladeneinrichtungen, Maschinen, Gerätschaften und Warenlager gemäss Inventarliste zum Sacheinlagevertrag vom 20.01.1993, zum Preis von CHF 258'530.00 wofür die Sacheinlegerin 98 Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhält. CHF 160'530.00 werden dem Sacheinleger gutgeschrieben.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25.08.2015 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Edith, von Küssnacht SZ, in Meierskappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Audvisa Revisions AG (CH-170.3.036.491-3), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Urs, von Küssnacht SZ, in Meierskappel, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Küssnacht am Rigi, Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1716379, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alfiplan GmbH, bisher in Einsiedeln, CHE-113.584.976, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854334).
Gründungsstatuten:
19.04.2007.
Statutenänderung:
03.09.2014.
Firma neu:
Meli Sport Zug GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 82, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel mit und Verkauf von Sportartikeln aller Art sowie Erbringen von Leistungen aller Art im Sportartikelbereich (Vermietung von Sportgerät, Service usw.);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Alfred, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kälin-Walti, Agnes, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Renato, von Mels, in Schwyz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sidler, Urs, von Küssnacht SZ, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.