Informazioni su Marina Shestakova
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marina Shestakova
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005797650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Mobility House AG, in Zürich, CHE-115.794.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628879). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermuth, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Stahnsdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005006689, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonaert, Gilles Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Pula (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oslejs, Janis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3754177, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heijsteeg, Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in JE Abcoude (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heersche, Piet Hein, niederländischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.