Informazioni su Mohamed Shaaban
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Mohamed Shaaban
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mohamed Shaaban
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984382, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
handoff AG, in Baar, CHE-175.006.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shaaban, Mohamed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rezk, Marcos Sefen Ebadi, ägyptischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005462579, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
handoff holding AG, in Baar, CHE-430.964.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310376).
Firma neu:
handoff holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shaaban, Mohamed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005462600, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Säntis Media Distribution AG, in Baar, CHE-133.683.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005154999).
Firma neu:
Säntis Media Distribution AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shaaban, Mohamed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].