Informazioni su Christoph Severus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Severus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005572807, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
beevendo ag, in Binningen, CHE-101.479.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stepanek, Michal, von Obersiggenthal, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Severus, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004854334, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
beevendo ag, bisher in Feusisberg, CHE-101.479.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2723405).
Statutenänderung:
31.01.2020.
Sitz neu:
Binningen.
Domizil neu:
Dorenbachstrasse 43, 4102 Binningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Severus, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stepanek, Michal, von Obersiggenthal, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4151753, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Neumann Schweiz GmbH, in Feusisberg, CHE-275.375.749, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2016927).
Statutenänderung:
28.03.2018.
Firma neu:
Neumann Schweiz GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o CONVISA AG, Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Severus, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA AG (CHE-306.318.146), in Freienbach, Liquidatorin.