Informazioni su Andreas Michael Hermann Seubert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Michael Hermann Seubert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005008824, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AltraOil SA, in Zug, CHE-309.876.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belli, Pierre Jean, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005007836, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Central Energy AG, in Zug, CHE-108.584.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903655).
Statutenänderung:
30.09.2020.
Zweck neu:
Handel mit Energieprodukten und anderen Rohstoffen sowie ähnlichen Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 30.09.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, York Wilhelm Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Markus Daniel, von Beromünster, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Dietrich Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Dr. Kilian, von Menznau, in Risch, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004627200, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Central Energy AG, in Zug, CHE-108.584.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Ernst, von Herisau, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Dr. Nicolaus Henrich Franz Johannes Hubertus Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.