Informazioni su Alfredo Egydio Setúbal
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfredo Egydio Setúbal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5563158, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B.I.E.L. Holdings AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.022.495-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 26, Publ. 5528774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lywal, Salles Filho, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mussolini, Carlos Henrique, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (Brasilien), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Setúbal, Alfredo Egydio, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (Brasilien), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Jean, brasilianischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Economides, Andreas, belgischer Staatsangehöriger, in Arlon (BE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oliveira Barbosa, Dimitri, brasilianischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4551570, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B.I.E.L. Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.022.495-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 20, Publ. 2762516).
Firma neu:
B.I.E.L. Holdings AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtsteiner, Urs, von Luzern und Neuenkirch, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnider, Beat, von Luzern, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lywal, Salles Filho, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mussolini, Carlos Henrique, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (Brasilien), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Setúbal, Alfredo Egydio, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (Brasilien), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Jean, brasilianischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Economides, Andreas, belgischer Staatsangehöriger, in Arlon (BE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B.I.E.L. Holdings AG, in Z ü r i c h , Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2000, S. 559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
da Costa, Antonio Pedro, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (Brasilien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mussolini, Carlos Henrique, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (Brasilien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setúbal, Alfredo Egydio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (Brasilien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.