Informazioni su Grégoire Seppey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grégoire Seppey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005633694, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Albert Seppey et Fils SA, à Hérémence, CHE-106.990.733, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, p.0, Publ. 6384644).
Nouvelle adresse:
Rue des Ateliers 16, 1987 Hérémence.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Albert, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 6347170, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Banque Raiffeisen Hérens société coopérative, à Hérémence, CH-626.5.002.207-1, société coopérative (No. FOSC 17 du 27.01.2009, p. 23, Publ. 4847678).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genolet, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux;
Schafeitel, Marie-Claire, de Bussy-Chardonney, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Rong, Michel, de Evolène, à Arolla (Evolène), membre, sans droit de signature;
Moix, Jean, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Rudaz, Jean-Michel, de Vex et Les Agettes, à Vex, membre, sans droit de signature;
Pannatier, Francis, de Vernamiège, à Vex, membre, sans droit de signature;
Beytrison, Pierre-André, de Evolène, à Sion, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Forclaz, Frédéric, de Evolène, à Evolène, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Haudères (Evolène), secrétaire avec signature collective à deux];
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Freiholz, Jean-Pierre, de Bouloz, à Sion, administrateur, sans droit de signature [précédemment: de Bouloz, vice-président avec signature collective à deux];
Roh, Willy, de Conthey et Vétroz, à Vex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Rong, Christophe, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Moix, Clément, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Benoît, de Hérémence, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Cina, Dario, de Salgesch, à Saint-Léonard, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: à Grône, directeur avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 2798454, Ufficio del registro di commercio Vallese
Albert Seppey et Fils SA, à Hérémence, CH-626.3.001.422-5, exploitation d'une entreprise de menuiserie, d'ébénisterie et de tous travaux sur bois, société anonyme (FOSC no 203 du 22.10.2003, p. 13, publ. 1226544).
Inscription ou modification de personnes:
Seppey, Albert, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique];
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.