Informazioni su Herbert Senn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Herbert Senn
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Senn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005495808, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brero & Co. AG, in Biel/Bienne, CHE-108.008.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535442).
Statutenänderung:
31.05.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der U21 Beteiligungen AG, in Biel/Bienne (CHE-316.391.736), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 8'026'145.45 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'846'135.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Aktien neu:
24'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 60'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Markus, von Geltwil, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Senn, Herbert, von Geltwil, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Senn, Sandra, von Geltwil, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2913809, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
U21 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-316.391.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2632749).
Statutenänderung:
14.06.2016.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o Brero & Co. AG, Alleestrasse 25, 2503 Biel/Bienne.
Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Zürich und Reitnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Herbert, von Geltwil, in Gerolfingen (Täuffelen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Markus, von Geltwil, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Sandra, von Geltwil, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5523972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brero & Co. AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 3, Publ. 5257366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Sascha Marc, von Neuenburg und Sumiswald, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Herbert, von Geltwil, in Gerolfingen (Täuffelen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Täuffelen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Markus, von Geltwil, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.