Informazioni su Sebastiano Sella
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sebastiano Sella
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3659018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sella Bank AG, in Zürich, CH-020.3.912.532-2, Durchführung von Bankgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2006, S. 25, Publ. 3459768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kater, Francisque, von Genf, in Genf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parmeggiani, Luca, von Genf, in Montagnola, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tallia, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muralto];
Sella, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Biella (IT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luxemburg (Luxemburg)];
Ferla, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Vevey, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Massagno];
O'Hana, Bruce, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Collonge-Sous-Salève (FR)].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IBZ Investment Bank, in Zürich, Durchführung von Bankgeschäften aller Art in der Schweiz und im Ausland, mit Schwergewicht auf der Vermögensverwaltung und dem Wertschriftenhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2001, S. 7974).
Statutenänderung:
15.11.2001, 21.11.2001.
Firma neu:
Sella Bank AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sella Bank Ltd) (Sella Bank SA).
Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.-- [bisher: CHF 6'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.--.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Partizipationskapital:
[gestrichen: CHF 1'800'000.--].
Partizipationsscheine:
[Die Partizipationsscheine wurden aufgehoben] [gestrichen: 1'800 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1 000.--]. Bei der Statutenänderung vom 15.11.2001 wurde das Partizipationskapital in Aktienkapital umgewandelt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sella, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (Luxemburg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IBZ Investment Bank Zürich, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.114 vom 15.6.1994 S.3348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinola, Gianluca, von Genf, in Genf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi di Montelera, Ernesto, von Genf, in Genf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Sella, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (Luxemburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Biella (I));
Viola, Attilio, italienischer Staatsangehöriger, in Biella (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.