Informazioni su Karl-Heinz Selbmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl-Heinz Selbmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005828573, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ReseaTech GmbH, in Burgdorf, CHE-208.125.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681117).
Statutenänderung:
13.07.2023.
Stammkapital neu:
CHF 213'100.00 [bisher: CHF 164'200.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Post oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Stefan Samuel, von Linden, in Burgdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Selbmann, Karl-Heinz, von Murgenthal, in Riken AG (Murgenthal), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 126 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bösiger, Helmut, von Graben, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gloor, Ariane, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 89 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Locher, Alejandro, von Riehen, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkert Werke GmbH & Co. KG (HRA 733054), in Ingelfingen (DE), Gesellschafterin, mit 1'602 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 492 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gais, Udo Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch-Hall (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stawowy, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005292419, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ReseaTech GmbH, in Burgdorf, CHE-208.125.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Stefan Samuel, von Linden, in Burgdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Selbmann, Karl-Heinz, von Murgenthal, in Riken AG (Murgenthal), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 126 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bösiger, Helmut, von Graben, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 103 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Locher, Alejandro, von Riehen, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005283559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ReseaTech GmbH, in Burgdorf, CHE-208.125.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639539).
Statutenänderung:
17.08.2021.
Stammkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 103'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 17.08.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 154'285.00 verrechnet, wofür 120 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbrunnen, Simon Paul, von Zweisimmen, in Oberburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 281 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 277 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Haslebacher, Philipp, von Sumiswald, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 203 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Berger, Stefan Samuel, von Linden, in Burgdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 245 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Selbmann, Karl-Heinz, von Murgenthal, in Riken AG (Murgenthal), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 89 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bösiger, Helmut, von Graben, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 103 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gloor, Ariane, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 89 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Locher, Alejandro, von Riehen, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].