Informazioni su Bujar Sejdijaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bujar Sejdijaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006120590, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Insuru GmbH, in Schmerikon, CHE-327.233.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006118427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sejdijaj, Bujar, von Altendorf, in Schmerikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006113865, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
S&I Partner GmbH, in Feusisberg, CHE-173.893.116, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714081).
Statutenänderung:
19.08.2024.
Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 6e, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Luxusgegenständen, insbesondere Uhren, Schmuck, Modeartikel, Accessoires, Kunstwerken, Antiquitäten und anderen hochwertigen Konsumgütern, sowie den Handel jeglicher Art, sowohl im In- wie auch im Ausland. Die Gesellschaft kann ferner Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, Verkauf, der Bewertung und der Pflege von Luxusgütern erbringen. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich in beliebiger Form an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und weitere Sicherheiten für Tochter- oder Gruppengesellschaften, direkte oder indirekte Gesellschafter sowie Dritte eingehen, mit oder ohne Gegenleistung. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sejdijaj, Bujar, von Altendorf, in Schmerikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sejdijaj, Albana, von Herisau, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Inauen, Lukas, von Appenzell, in Dürnten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005714081, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
S&I Partner GmbH, in Feusisberg, CHE-173.893.116, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich in beliebiger Form an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte, Know-how sowie Exklusivitätsrechte erwerben, verwerten und vermitteln. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und weitere Sicherheiten für Tochter- oder Gruppengesellschaften, direkte oder indirekte Gesellschafter sowie Dritte eingehen, mit oder ohne Gegenleistung.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter oder Nutzniesser erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sejdijaj, Bujar, von Altendorf, in Schmerikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Inauen, Lukas, von Appenzell, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.