Informazioni su Peter Seiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Seiler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Seiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005132742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Compagnie Grainière SA, in Dübendorf, CHE-101.451.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, S.0, Publ. 3610327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Rutz, Paul O., von Meilen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seiler, Peter, von Dübendorf, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Compagnie Grainière SA, in Dübendorf, Betrieb von Geschäften aller Art auf dem Gebiete des Getreide- und Futtermittelhandels, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Alfred, von Zürich und Nesslau, in Schönenberg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Peter, von Dübendorf, in Wallisellen, mit Einzelprokura.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 74 vom 19.04.1999, S. 2518, publizierten TB-Eintrags Nr. 7967 vom 13.04.1999. Ferrolegeringar AG, in D ü b e n d o r f, Handel und Vertrieb von metallurgischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.1999, S. 5482). [Seiler, Peter wurde irrtümlich doppelt eingetragen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Peter, von Dübendorf und Tägerig, in Wallisellen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Peter Josef, von Dübendorf und Tägerig, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.