Informazioni su Josefine Seeholzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josefine Seeholzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6909882, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Alters-Siedlung Root, in Root, CH-100.7.003.997-6, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6838026).
Domizil neu:
c/o Margrit Künzler, Hirzenmatt 34, 6037 Root.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Ursula, von Leuggern, in Root, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Rudolf, von Gisikon und Luzern, in Gisikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Klaus Peter, von Root und Schenkon, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki-Schmid, Beatrice, von Ebikon und Horw, in Honau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Margrit, von Root, Walzenhausen und Dallenwil, in Root, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Peter, von Root und Emmen, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linguanti, Sandra, von Ebikon und Luzern, in Honau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Bruno, von Engelberg, in Gisikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seeholzer, Josefine, von Küssnacht SZ, in Dierikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6730690, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Seeholzer Agro-Handel & Service AG, in Dierikon, CH-100.3.025.010-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2001, S. 5160).
Statutenänderung:
18.06.2012.
Zweck neu:
Handel mit und Vertretung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen und Geräten;
Betrieb einer Werkstätte für Service und Unterhalt von Land- und Kommunalmaschinen, Sanitäre Installationen, Wasserleitungsbau sowie Schlosserarbeiten;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Immobilien.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.06.2001 und Bilanz per 31.12.2000 übernimmt die Gesellschaft von Andreas Seeholzer, von Küssnacht am Rigi, in Dierikon, seine bisherige Einzelfirma Andreas Seeholzer-Brunner, in Dierikon, mit sämtlichen Aktiven, sowie von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Andreas Seeholzer (vorgenannt) und Josefine Seeholzer, von Küssnacht am Rigi, in Dierikon, das Grundstück Nr. 50, GB Dierikon, deren Wert zusammen CHF 1'619'201.96 beträgt und das gesamte Fremdkapital sowie die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden, deren Wert zusammen CHF 1'056'119.07 beträgt, im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 563'082.89, wofür 270 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben, und CHF 293'082.89 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Industrial Development Service AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Andreas, von Küssnacht SZ, in Dierikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Seeholzer, Josefine, von Küssnacht SZ, in Dierikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3658866, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Alters-Siedlung Root, in Root, CH-100.7.003.997-6, Betrieb eines Alters- und Pflegeheims gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und der damit verbundenen Gemeinschaftseinrichtungen, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 9, Publ. 3578554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurtenberger, Beata, von Inwil und Malters, in Inwil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin;
Gilli, Ruedi, von Dierikon und Littau, in Dierikon, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Vizepräsidentin;
Kocherhans, Ruth, von Eschlikon TG, in Gisikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Ursula, von Leuggern, in Root, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin];
Meier, Peter, von Horw, in Honau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adamek, Blanka, von Adligenswil, in Root, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Franz, von Root und Stansstad, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchmann, Lisbeth, von Inwil, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathis, Anton, von Wolfenschiessen, in Dietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Rudolf, von Gisikon und Luzern, in Gisikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Nelly, von Hergiswil bei Willisau, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seeholzer, Josefine, von Küssnacht SZ, in Dierikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.