Informazioni su Achim Dieter Seeger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Achim Dieter Seeger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005932734, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ASM Project AG, in Feusisberg, CHE-110.029.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Achim Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Beatenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Löchgau (DE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005880634, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ASM Project AG, in Feusisberg, CHE-110.029.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brennwald, Roland, von Männedorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Achim Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Löchgau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004944540, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mining Radar AG, in Feusisberg, CHE-110.029.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4206811).
Statutenänderung:
15.07.2020.
Firma neu:
ASM Project AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen und Betreiben einer elektronischen Informationsplattform für und über Minenunternehmen- und Investoren, die Beratung von Minen-Unternehmen, die Beteiligung an Projekten sowie den Handel von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Zudem kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Achim Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Löchgau (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.