Informazioni su Joachim Schwend
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Joachim Schwend
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005566886, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jochen Schwend GmbH, bisher in Lenzburg, CHE-462.726.651, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579493).
Statutenänderung:
15.09.2022.
Sitz neu:
Schenkon.
Domizil neu:
Isleren 19, 6214 Schenkon.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwend, Joachim, von Thalwil, in Schenkon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lenzburg].
Numero di pubblicazione: HR01-1004579493, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Jochen Schwend GmbH, in Lenzburg, CHE-462.726.651, Ateliergasse 1, 5600 Lenzburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2019.
Zweck:
Beratung und Begleitung von Unternehmen und Privatpersonen in allen Bereichen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten und verwalten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.02.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schwend, Joachim, von Thalwil, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1571307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CP Pumpen AG, in Zofingen, CHE-102.164.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, Publ. 1076163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwend, Joachim, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.