Informazioni su Christoph Schweizer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Schweizer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3315419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ecm4you ag, in Elsau, CHE-115.839.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 24, Publ. 5734412). Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muggli, Christian, von Flims, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Christoph, von Glattfelden, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paul Schweizer Treuhand AG (CH-020.3.923.581-3), in Elsau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camacho, Daniel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3172191, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fenris AG, in Elsau, CHE-261.125.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6502522).
Firma neu:
Fenris AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Christoph, von Glattfelden, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2353603, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
begreen ag, in Elsau, CHE-107.938.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189527).
Statutenänderung:
10.08.2015.
Domizil neu:
Im Heidenloch 4, 8352 Elsau.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 10.08.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 voll liberiert werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Christoph, von Glattfelden, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Daldini, Daniel, von Trub, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, René, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schneider, Urs, von Kloten, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.