Informazioni su Christian Schweizer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Schweizer
Ultimi comunicati FUSC: Christian Schweizer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005641859, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Lebenshilfe, in Reinach (AG), CHE-105.870.150, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005408269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züsli, Anita, von Hitzkirch, in Leimbach (AG), Co-Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetiker, Thomas, von Oetwil am See, in Reinach AG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Monika, von Walzenhausen, in Mülligen, Co-Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Andreas, von Reinach (AG), in Reinach (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schweizer, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Menziken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Adrian, von Sarmenstorf, in Reinach (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005050856, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CR Projekte AG, in Burg (AG), CHE-297.990.377, Waldeggstrasse 49, 5736 Burg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Projekten und die Erbringung von Dienstleistungen als General- und Totalunternehmerin im Bereich Immobilien aller Art sowie den Handel mit, die Verwaltung, Erstellung, Renovation und Vermietung sowie den Umbau von Immobilien aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sein könnten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Eigentümer und Nutzniesser von Aktien erfolgen durch eingeschriebenen Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Di Mercurio, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sursee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4366937, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gewerbehaus Wydenstrasse GmbH, in Reinach (AG), CHE-110.324.077, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, Publ. 5392406). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Berichtigung des im SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 853 vom 23.01.2009.] [bisher: Pflichten: ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller-Dal Col, Matthias, von Reinach AG, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hüsler, Stefan, von Rickenbach LU, in Reinach AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CHS immobilien ag (CHE-110.344.884), in Reinach (AG), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.