Informazioni su Werner Schweiter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Schweiter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5745672, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd, in Zug, CH-170.3.005.555-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 23, Publ. 5449354).
Firma neu:
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiter, Werner, von Männedorf, in Buchs SG, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Hans, von Werthenstein und Wolhusen, in Ennetbürgen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5449354, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd, in Zug, CH-170.3.005.555-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 21, Publ. 5243034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poolman, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giesinger, Alfriede, von Sevelen, in Buchs SG, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiter, Werner, von Männedorf, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans, von Werthenstein und Wolhusen, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4958312, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cordico Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.302-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 29, Publ. 4827326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweiter, Werner, von Sevelen, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiwirra, Salim, von Basel, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McGhee, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Connor, David, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferguson, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Thomas, von Bern, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lavelle, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Troinex, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maseda Hernandez, Carlos Fernando, uruguayischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wheeler, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baharuddin, Raanji Fara, malaysische Staatsangehörige, in Soral, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrbar, Andrea, von Urnäsch, in Regensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Sylvia, von Zürich, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Susan, kanadische Staatsangehörige, in Gimel, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Littaua-Kutch, Katherine, französische Staatsangehörige, in Ornex (FR), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Sonja, von Zürich, in Hausen am Albis, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patané, Gabriella, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perzoff Martinez Giz, Maria, spanische Staatsangehörige, in Le Vaud, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.