Informazioni su Johann Schwarz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2483115, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schwenk Baustoffe AG, in Seuzach, CHE-102.912.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Jettingen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleicher, Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Gerstetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Keuerleber, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Nürtingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Intercontrol AG].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schwenk Baustoffe AG, bisher in Gossau SG, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2002, S. 9, Publ. 452018).
Gründungsstatuten:
22.11.1984.
Statutenänderung:
11.06.2002.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Scheideggstrasse 30, 8404 Winterthur.
Zweck:
Handel mit Baustoffen sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Kulke, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schleicher, Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (D), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schleicher, Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (D), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Sarantis, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Horb-Altheim (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schwarz, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Jettingen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Intercontrol AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].