Informazioni su Fabian Schwarz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fabian Schwarz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2735079, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Cucagna SA, in Disentis/Mustér, CHE-113.308.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447287).
Statutenänderung:
11.03.2016.
Firma neu:
Sifa Immo SA.
weitere Adresse neu:
Via Parlatsch 45, 7016 Trin Mulin.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von sowie den Handel mit Immobilien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schneller, Sina, von Disentis/Mustér, in Trin, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Fabian, von Disentis/Mustér, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2447287, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Cucagna SA, in Disentis/Mustér, CHE-113.308.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1006521). Gemäss Erklärung vom 14.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas + Cabernard AG (CH-350.3.001.187-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Fabian, von Disentis/Mustér, in Trin, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Disentis/Mustér];
Schwarz-Schneller, Sina, von Disentis/Mustér, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schneller, Sina, von Tamins, in Disentis/Mustér].
Numero di pubblicazione: 1006521, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Cucagna SA, in Disentis/Mustér, CH-350.3.010.079-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 13, Publ. 5143524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Christoffel, von Disentis/Mustér, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Fabian, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].