Informazioni su Cosimo Dorian Schwarz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cosimo Dorian Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005754357, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BoneRock AG, in Zürich, CHE-485.930.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Färber, Patrik, von Rüschlikon, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Cosimo, von Sarmenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005515999, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, in Zürich, CHE-114.605.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602777).
Statutenänderung:
30.05.2022.
Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG). Sie bezweckt Beratung von Privat- und Firmenkunden bezüglich Krediten, Hypotheken, Versicherungen, Rechts- und Treuhandfragen sowie Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden gegen Honorar, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten. Als Vermögensverwalter handelt die Gesellschaft im Sinne von Art. 19. Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG). Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Cosimo Dorian, von Sarmenstorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Färber, Patrik, von Rüschlikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005023954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BoneRock AG, in Zürich, CHE-485.930.524, c/o Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Bellerivestrasse 5, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2020.
Zweck:
Fabrikation, Handel und Forschung auf dem Gebiet der chemischen Industrie, insbesondere in den Bereichen Pharma, Biomaterials und Nahrungsmittel;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Überbauung und Veräusserung von Grundstücken;
Erwerb, Veräusserung oder Verwertung von Patenten, Lizenzen sowie irgendwelchen anderen Verfahrensrechten;
Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Färber, Patrik, von Rüschlikon, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Cosimo, von Sarmenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.