Informazioni su Bruno Schwarz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6663448, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Schwarz GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.035.189-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 34, Publ. 5707444).
Firma neu:
Bruno Schwarz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bruno Schwarz , Lindenstrasse 56, 8307 Effretikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Bruno, von Bischofszell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3870600, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Schwarz GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.035.189-8, Lindenstrasse 56, 8307 Effretikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Schulung, Beratung und Projekte in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Bruno, von Bischofszell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Graf-Rey, Erika, von Eggersriet, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Numero di pubblicazione: 3268312, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Trägerverein Fachschule für familienergänzende Kindererziehung, bisher in Aarau, CH-400.6.024.417-5, Verein (SHAB Nr. 109 vom 11.06.2003, S. 1, Publ. 1029126).
Gründungsstatuten:
29.10.2002.
Statutenänderung:
25.11.2004.
Name neu:
Trägerverein Fachschule für familienergänzende Kindererziehung, FFK.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Josefstrasse 53, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung der pädagogischen und sozialpädagogischen Kompetenz in der familienergänzenden Kindererziehung. Er sucht diesen Zweck insbesondere zu erreichen durch a) die Bereitstellung eines ergänzenden Aus- und Weiterbildungsangebots für Kleinkindererzieher/innen b) Weiterbildungsangebote, die sich auch an andere in der Kindererziehung tätige Personen richtet c) Entwicklung eines tertiären Bildungsangebots d) Organisation von Fachtagungen und Foren zum Erfahrungsaustausch e) Vernetzung von entsprechenden Personen und Organisationen. Der Verein ist befugt, alle Mittel einzusetzen die geeignet sind, den Vereinszweck umzusetzen und insbesondere auch Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 5 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Gut, Ruth, von Luzern, in Zofingen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bammert, Monika, von Willisau Stadt, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruepp, Yvonne, von Anwil und Richenthal, in Forch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Veraguth, Waltraud, von Masein, in Fehraltorf, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Bruno, von Bischofszell, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegenhagen, Roger, von Tartegnin, in Uster, Rechnungsführer (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Däppen, Karin, von Riggisberg, in Bassersdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Jaun, Thomas, von Beatenberg, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Seitz-Strittmatter, Yvonne, von Berneck, in Winterthur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Judith, von Basel und Worb, in Rupperswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Furter, Ursula, von Schmiedrued und Staufen, in Dottikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Spichtig, Heinz, von Sachseln, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann-Schütz, Barbara, von Zürich und Hettlingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.