Informazioni su André Schwaninger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Schwaninger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004660677, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
advisorybay AG, in Uster, CHE-359.367.338, Uster West 28, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Dienstleistungen mittels elektronischer Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwaninger, André, von Beringen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nisja, Are, norwegischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaninger, Simone, von Schlieren und Beringen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3912789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwaninger, André, von Beringen, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Jan, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazaudier, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Corseaux, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferioli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Affeltrangen, in Dübendorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 959737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 19'563 vom 24.06.2013Accenture AG, in Zürich, CH-020.3.901.364-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griccioli, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Cologny, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaninger, André, von Beringen, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .