Informazioni su David Schwager
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome David Schwager
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Schwager
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3887301, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'589 vom 27.09.2017 Angestelltenverband der Radio/TV- und Multimediabranche, in Rüti (ZH), CHE-103.967.212, Verein (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782653).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwager, David, von Bichelsee-Balterswil, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schwager, Daniel].
Numero di pubblicazione: 7013144, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CableNetSwiss GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.032.483-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, David, von Bichelsee-Balterswil, in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heil, Fabian, von Winterthur, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5053402, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CableNetSwiss GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.032.483-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 22, Publ. 4582238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heil, Fabian, von Winterthur, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schwager, David, von Bichelsee-Balterswil, in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wäspi-Rüegg, Verena, von Krinau, in Hittnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].