Informazioni su Thomas Schwab
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Schwab
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Schwab
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005724781, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LMGB Landwirtschaftliche Maschinen Genossenschaft Bargen, in Bargen (BE), CHE-101.273.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374607).
Domizil neu:
c/o Thomas Schwab, Neuenburgstrasse 32, 3282 Bargen BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leiser-Moser, Peter, von Seedorf (BE), in Bargen BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Andres, Reto, von Bargen (BE), in Kallnach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4374607, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LMGB Landwirtschaftliche Maschinen Genossenschaft Bargen, in Bargen (BE), CHE-101.273.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983067).
Domizil neu:
c/o Peter Leiser-Moser, Niederriedstrasse 51, 3282 Bargen BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Ulrich, von Bargen BE, in Bargen BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Känel-Henz, Peter, von Bargen BE, in Bargen BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiser-Moser, Peter, von Seedorf (BE), in Bargen BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augstburger, Thomas, von Konolfingen, in Bargen BE, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mori, Alfred, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1056243, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Bargen, in Bargen BE, CH-073.5.003.315-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6311150).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Bargen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Susanne Leiser-Moser, Niederriedstrasse 51, 3282 Bargen BE. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär];
Leiser, Peter, von Seedorf BE, in Bargen BE, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mt dem Kassier oder dem Sekretär];
Känel-Beck, Edith, von Bargen BE, in Bargen BE, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leiser-Moser, Susanne, von Seedorf BE, in Bargen BE, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Scheidegger, Rudolf, von Sumiswald, in Bargen BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.