Informazioni su Hermann Schumacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hermann Schumacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005221247, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FCZ Trainingszentrum AG, in Zürich, CHE-221.087.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7055080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dolder Kunsteisbahn AG, in Zürich, CH-020.3.906.957-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 27, Publ. 5452492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Andreas, von Uster, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Thomas, von Meikirch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Mark, von St. Gallen, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numero di pubblicazione: 5905196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Haus des Sportes, in Zürich, CH-020.5.000.175-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2004, S. 20, Publ. 2232620).
Firma neu:
Genossenschaft Haus des Sportes in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bielmann, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Hans-Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetiker, Thomas, von Rümlang, in Langnau a.A., Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ogi, Erich, von Zürich, in Egg, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].