Informazioni su Christian Schumacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Schumacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004757239, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vinantik GmbH, in Heimberg, CHE-101.120.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S.0, Publ. 6348772).
Firma neu:
Vinantik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6483490, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Curlingbahn Allmend AG, in Bern, CH-035.3.012.319-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2006, S. 2, Publ. 3181192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegger, Alfred, von Rothrist, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidelberger, Christine, von Solothurn und Niederwil SO, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Anton, von Wald BE, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Brönnimann, Anton genannt Toni, in Bern, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häsler, Stefan, von Bönigen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Rolf, von Schwarzenburg, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Jürg, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Mark, von Glarus, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6348772, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vinantik GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.013.931-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670008).
Statutenänderung:
09.09.2011.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
c/o Christian und Erika Schumacher-Streuli, Pappelweg 83, 3613 Steffisburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher-Streuli, Erika, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Steffisburg];
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Steffisburg].