Informazioni su Beatrice Johanna Schulter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Beatrice Johanna Schulter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005728046, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
COMUNDO, in Luzern, CHE-105.717.867, Verein (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschy, Beat, von Basel, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbet, Hans Peter, genannt Hans-Peter, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulter, Beatrice, von Basel, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morel, Caroline, von Corgémont, in Andermatt, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Bettina Rebekka, von Trub, in Granges-Paccot, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beer-Aebi, Bettina, von Seeberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005462105, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Roots to Rise Sàrl, précédemment à Genève, CHE-285.273.263, société à responsabilité limitée (du 02.08.2021, Publ. 1005263149).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouveau siège:
Val Terbi.
Nouvelle adresse:
Route de Recolaine 7, 2824 Vicques.
Inscription ou modification de personne(s):
Schulter, Beatrice Johanna, de Basel, à Vicques (Val Terbi), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 300 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Genève].
Numero di pubblicazione: HR02-1004875059, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
COMUNDO, in Luzern, CHE-105.717.867, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817982).
Statutenänderung:
12.10.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenzikofer Martin, Florence, von Frenkendorf, in Oltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breu, Thomas, von Oberegg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkart, Josua, von Goldach, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schulter, Beatrice, von Basel, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.