Informazioni su Dr. Martin Schuler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Martin Schuler
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Martin Schuler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005966009, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
tenaz GmbH, in Möhlin, CHE-413.155.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884747).
Statutenänderung:
05.02.2024.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Hellweg 5, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Coachings- und Supportdienstleistungen in den Bereichen General Management Leadership, Business Development, Research, Projektmanagement, Verkauf, Aus- und Weiterbildung, Medizinaltechnik und Health Technology. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Dr. Martin, von Davos, in Zeiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Möhlin];
Soto Schuler, Karim Henit, von Davos, in Zeiningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Möhlin].
Numero di pubblicazione: HR02-1005360219, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Oral Reconstruction Foundation, in Basel, CHE-112.839.518, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958909).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Martin, von Davos, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005082348, Ufficio del registro di commercio Grigioni
AO Documentation and Publishing Foundation, in Davos, CHE-104.122.022, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Dr. Martin, von Davos, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.