Informazioni su Fabian Schütz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Schütz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6808634, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schuetz-sportive GmbH, in Stäfa, CH-020.4.040.731-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 22, Publ. 5867812).
Statutenänderung:
24.07.2012.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General Wille-Strasse 193, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Philipp, von Willisau, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Frick, Thomas A., von Hausen am Albis, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Fabian, von Sumiswald, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 36 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Schütz, Andrin Ennio, von Sumiswald, in Meilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Chur und mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 5867812, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schuetz-sportive GmbH, in Stäfa, CH-020.4.040.731-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 23, Publ. 5764292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Fabian, von Sumiswald, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:mit 66 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Oberli, Philipp, von Willisau, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Frick, Thomas A., von Hausen am Albis, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 5764292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schuetz-sportive GmbH, in Stäfa, CH-020.4.040.731-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, S. 24, Publ. 5205586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Felix Gregor, von Merenschwand, in Uetikon am See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Hauser, Markus, von Glarus und Sargans, in Sargans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Lutz, Rolf, von Egg, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Andrin Ennio, von Sumiswald, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 200.00];
Schütz, Fabian, von Sumiswald, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:in Chur und mit einem Stammanteil von CHF 200.00].