Informazioni su Ingrid Schroff
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ingrid Schroff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3681885, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rotronic AG, in Bassersdorf, CHE-105.835.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357487).
Statutenänderung:
26.07.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Verkauf von elektrischen und elektronischen Apparaten und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für ihre eigenen Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Sind die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, können Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief oder durch Telegramm erfolgen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Willi, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Waldbronn (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Taraba, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markin, Adam, britischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldman, Jesse, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Andreas, von Rickenbach TG, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2977426, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rotronic AG, in Bassersdorf, CH-020.3.922.066-1, Fabrikation von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2004, S. 19, Publ. 2256658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Dr. Harold, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin und Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktorin];
Schroff, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Waldbronn (DE), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Waldbronn (D), Präsidentin];
Taraba, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rotronic AG, in B a s s e r s d o r f, Fabrikation und Verkauf von elektrischen und elektronischen Apparaten und verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.1999, S. 4559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schroff, Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Waldbronn (Deutschland), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroff, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Waldbronn (D), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.