Informazioni su Jörn Schreitmüller
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörn Schreitmüller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2488659, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Envigo CRS (Switzerland) Ltd., in Itingen, CHE-106.041.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2399535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellensiek, Yorck-Oliver, von Hauterive FR, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Rainer Theo, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreitmüller, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Brigitte, von Nusshof, in Houghton (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2374125, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Pensionskasse Harlan Laboratories, in Itingen, CHE-109.669.569, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1798169).
Name neu:
Pensionskasse Harlan Laboratories in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 24.06.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rainer, von Wittnau, in Wittnau, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Roland, von Schüpfen, in Wenslingen, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreitmüller, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Wantoch Rekowski, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1571215, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Pensionskasse Harlan Laboratories, in Itingen, CHE-109.669.569, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greber, Daniel, von Zürich, in Oberrohrdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rainer, von Wittnau, in Wittnau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreitmüller, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.