Informazioni su Ernst Schori
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Schori
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997084, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schori Immobilien AG, in Allschwil, CHE-105.931.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738876).
Statutenänderung:
12.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen in diversen Bereichen, insbesondere im Bereich der Unternehmensberatung, sowie den Kauf, Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie den Kauf, Verkauf und das Halten und Verwalten sowie die Errichtung und Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkte oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schori, Ernst, von Radelfingen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Berta Maria, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Thomas, von Radelfingen, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ceresoli, Doris Pia, von Affeltrangen, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005938926, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Marcel Fischer AG, in Basel, CHE-250.436.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842387).
Domizil neu:
Güterstrasse 136, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schori, Berta Maria, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Ernst, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forastefano, Domenico, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ceresoli, Doris Pia, von Affeltrangen, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brislach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Harmand, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Goldbach-Altenbach (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicky épouse Zimmermann, Nathalie, französische Staatsangehörige, in Hagenthal-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004658164, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Marcel Fischer AG (Marcel Fischer SA) (Marcel Fischer Ltd), in Basel, CHE-250.436.027, Beim Goldenen Löwen 13, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Malergeschäftes und eines Spritzwerks sowie die Ausführung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Arbeiten und Dienstleistungen. Sie kann durch Beschlüsse des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten. Sie kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Marcel Fischer AG (neu: Schori Immobilien AG), in Basel (CHE-105.931.308), nämlich den Geschäftsbereich Malerbetrieb, gemäss Vertrag vom 12.06.2019 und Übernahmebilanz per 01.01.2019, wonach die übernommenen Aktiven CHF 8'603'731.87 und die übernommenen Passiven CHF 2'283'740.07 betragen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 3'819'991.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schori, Thomas, von Radelfingen, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Berta Maria, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Ernst, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Dr. Christoph, von Basel und Wängi, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle;
Forastefano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Groff, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheunemann, Doris Pia, von Affeltrangen, in Brislach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trösch, Daniel Willy, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.