Informazioni su Simon Manuel Schöni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simon Manuel Schöni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997806, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2024, Publ. 1005980743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Simon, von Sumiswald, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005733082, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
coupolino AG, in Schlieren, CHE-229.155.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721222).
Statutenänderung:
28.03.2023.
Firma neu:
coupolino AG in Liquidation.
Sitz neu:
Glattfelden.
Domizil neu:
Stockistrasse 4, 8192 Glattfelden. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Thomas, von Matzendorf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Simon Manuel, von Sumiswald, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005721222, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
coupolino AG, in Schlieren, CHE-229.155.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Philipp, von Reitnau, in Horw, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Simon Manuel, von Sumiswald, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].